Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guglielmo Nucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guglielmo Nucci
Nasce a Cosenza (Calabria) il 1 settembre 1918
Deceduto il 7 ottobre 1994
Laurea in giurisprudenza; funzionario pubblico
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
208
Progetti di legge presentati
|
8
Atti di indirizzo e controllo
|
110
Interventi
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Membro del c.d. dal 1 gennaio 1964 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1958
1
1959
11
1960
1
1961
8
1962
5
1963
5
1964
19
1965
11
1966
10
1967
17
1968
4
1969
19
1970
6
1971
16
1972
31
1973
23
1974
6
1976
7
1977
3
1978
4
1979
1