Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guglielmo Picchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guglielmo Picchi
Nasce a Firenze il 26 aprile 1973
Laurea, Master in business administration; Dirigente di azienda bancaria
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
1154
Atti di indirizzo e controllo
|
248
Interventi
|
165
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
NISSOLI ed altri: "Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana" (1317) (iniziativa Parlamentare) -
C.1317
, 5 luglio 2013
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DORINA BIANCHI ed altri: "Norme concernenti l'accesso ai corsi universitari e le relative prove di ammissione" (1576) (iniziativa Parlamentare) -
C.1576
, 12 settembre 2013
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICCHI: "Abolizione dell'Ordine dei giornalisti e istituzione del registro dei giornalisti professionisti" (1813) (iniziativa Parlamentare) -
C.1813
, 15 novembre 2013
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
11
2007
7
2008
12
2009
17
2010
12
2011
13
2012
7
2013
3
2014
1
2015
7
2016
14
2017
33
2018
16
2019
2
2020
4
2021
5
2022
1