Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ida d'Ippolito
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ida d'Ippolito Vitale
(Ida d'Ippolito)
Nasce a Lamezia Terme (Catanzaro) il 7 marzo 1948
Laurea in lettere antiche, Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
288
Progetti di legge presentati
|
673
Atti di indirizzo e controllo
|
98
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Segretario dal 22 maggio 2008 al 12 ottobre 2010
Segretario dal 13 ottobre 2010 al 27 luglio 2011
Segretario dal 1 agosto 2011 al 14 marzo 2013
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di schengen, di vigilanza sull'attività di europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Segretario dal 19 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
15
1997
33
1998
23
1999
7
2000
8
2006
34
2007
61
2008
52
2009
19
2010
12
2011
14
2012
10