Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ida d'Ippolito
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ida d'Ippolito Vitale
(Ida d'Ippolito)
Nasce a Lamezia Terme (Catanzaro) il 7 marzo 1948
Laurea in lettere antiche, Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
288
Progetti di legge presentati
|
98
Interventi
|
673
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (144)
Altro firmatario (529)
Hai trovato 673 risultati
pagina
1
di 45
XIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02820 presentata da D'IPPOLITO IDA (FORZA ITALIA) in data 19960802
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02825 presentata da GALATI GIUSEPPE (CCD-CDU) in data 19960802
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00680 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19961003
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04061 presentata da D'IPPOLITO IDA (FORZA ITALIA) in data 19961009
MOZIONE 1/00041 presentata da COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19961010
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00008 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19961010
INTERPELLANZA 2/00232 presentata da BERLUSCONI SILVIO (FORZA ITALIA) in data 19961015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00330 presentata da D'IPPOLITO IDA (FORZA ITALIA) in data 19961015
INTERPELLANZA 2/00247 presentata da VALENSISE RAFFAELE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961016
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00336 presentata da D'IPPOLITO IDA (FORZA ITALIA) in data 19961016
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04330 presentata da D'IPPOLITO IDA (FORZA ITALIA) in data 19961016
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00359 presentata da D'IPPOLITO IDA (FORZA ITALIA) in data 19961023
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00441 presentata da D'IPPOLITO IDA (FORZA ITALIA) in data 19961110
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/2372/012 presentata da LAVAGNINI ROBERTO LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19961114
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/2371/020 presentata da VALENSISE RAFFAELE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961116
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
15
1997
33
1998
23
1999
7
2000
8
2006
34
2007
61
2008
52
2009
19
2010
12
2011
14
2012
10