Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ignazio Benito Maria La Russa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ignazio La Russa
(Ignazio Benito Maria La Russa)
Nasce a Paterno' (Catania) il 18 luglio 1947
Laurea in giurisprudenza; Avvocato patrocinante in Cassazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
11
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
1220
Atti di indirizzo e controllo
|
518
Interventi
|
485
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
2015
XVII Legislatura della Repubblica italiana
GIORGIA MELONI ed altri: "Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione degli oneri deducibili, e delega al Governo per la revisione della disciplina delle spese fiscali" (2823) (iniziativa Parlamentare) -
C.2823
, 16 gennaio 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIORGIA MELONI ed altri: "Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia" (2952) (iniziativa Parlamentare) -
C.2952
, 11 marzo 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAGANO ed altri: "Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto" (2969) (iniziativa Parlamentare) -
C.2969
, 18 marzo 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GARNERO SANTANCHE' ed altri: "Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam" (2976) (iniziativa Parlamentare) -
C.2976
, 19 marzo 2015
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RAMPELLI ed altri: "Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli" (3018) (iniziativa Parlamentare) -
C.3018
, 8 aprile 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RAMPELLI ed altri: "Introduzione del comma 639-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di esenzione dall'imposta unica comunale" (3136) (iniziativa Parlamentare) -
C.3136
, 21 maggio 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RAMPELLI ed altri: "Modifica all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in materia di divieto del finanziamento dei partiti politici da parte delle cooperative sociali" (3168) (iniziativa Parlamentare) -
C.3168
, 12 giugno 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA RUSSA: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adottabilità del concepito" (3306) (iniziativa Parlamentare) -
C.3306
, 11 settembre 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA RUSSA ed altri: "Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa" (3380) (iniziativa Parlamentare) -
C.3380
, 22 ottobre 2015
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CIRIELLI ed altri: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati" (3474) (iniziativa Parlamentare) -
C.3474
, 3 dicembre 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1992
90
1993
12
1994
61
1995
13
1996
43
1997
11
1998
6
1999
12
2000
4
2001
15
2002
19
2003
17
2004
4
2005
4
2006
14
2007
16
2008
29
2009
28
2010
11
2011
15
2012
4
2013
13
2014
10
2015
10
2016
10
2017
14