Nasce
a
Roma
il
29 marzo 1963
Laurea in scienze politiche, Laurea in giurisprudenza; Editorialista, Presidente dell'Associazione Rete Sociale del Partito Democratico
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Proclamata il 22 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletta
nella circoscrizione LAZIO 1
per la lista PARTITO DEMOCRATICO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013