Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ivo Faenzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ivo Faenzi
Nasce a Grosseto (Toscana) il 19 aprile 1932
Funzionario di partito.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
59
Progetti di legge presentati
|
133
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Segretario dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
Segretario dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
Membro dal 30 gennaio 1980 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
8
1973
10
1974
6
1975
7
1976
2
1977
4
1978
3
1979
6
1980
6
1981
5
1982
2