Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Johann Georg Widmann
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Johann Georg Widmann
Nasce a Bressanone (Bolzano) il 27 dicembre 1948
Diploma di segretario di azienda; dirigente sindacale
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
196
Progetti di legge presentati
|
22
Interventi
|
390
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (65)
Altro firmatario (325)
Hai trovato 390 risultati
pagina
2
di 26
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07951 presentata da EBNER MICHL (MISTO) in data 19921119
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07952 presentata da EBNER MICHL (MISTO) in data 19921119
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08197 presentata da WIDMANN HANS (MISTO) in data 19921130
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00100 presentata da SAPIENZA ORAZIO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19921210
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09660 presentata da WIDMANN HANS (MISTO) in data 19930115
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09661 presentata da WIDMANN HANS (MISTO) in data 19930115
INTERPELLANZA 2/00511 presentata da WIDMANN HANS (MISTO) in data 19930127
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00137 presentata da MANCINI VINCENZO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930202
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10392 presentata da EBNER MICHL (MISTO) in data 19930203
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10455 presentata da CAVERI LUCIANO EMILIO (MISTO) in data 19930204
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11166 presentata da WIDMANN HANS (MISTO) in data 19930222
MOZIONE 1/00145 presentata da TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19930222
INTERPELLANZA 2/00636 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19930324
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13570 presentata da WIDMANN HANS (MISTO) in data 19930428
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13687 presentata da WIDMANN HANS (MISTO) in data 19930429
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1992
17
1993
9
1994
18
1995
5
1996
16
1997
6
1998
3
1999
6
2000
6
2001
14
2002
12
2003
17
2004
14
2005
12
2006
33
2007
8