Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Kashetu Kyenge
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cecile Kyenge
(Kashetu Kyenge)
Nasce a Kambove il 28 agosto 1964
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in oculistica; Oculista
XVII Legislatura della Repubblica italiana (15.03.2013 - 22.03.2018)
Elezioni di domenica 24 febbraio 2013
Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
Proclamata il 05 marzo 2013
Eletta nella circoscrizione EMILIA-ROMAGNA per la lista PARTITO DEMOCRATICO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 25 giugno 2014 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituita da
Giuseppe Romanini
.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi di governo
40
Progetti di legge presentati
14
Atti di indirizzo e controllo
6
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
29
2014
8
2015
2
2016
1