Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Laura Castelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Laura Castelli
Nasce a Torino il 14 settembre 1986
Economia aziendale
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
84
Progetti di legge presentati
|
549
Atti di indirizzo e controllo
|
269
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 18 giugno 2015
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie
Vicepresidente dal 25 novembre 2016 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di atti del governo
Capogruppo dal 11 aprile 2018 al 13 giugno 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
32
2014
16
2015
16
2016
9
2017
9
2018
1
2021
1