Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Laura Garavini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Laura Garavini
Nasce a Vignola (Modena) il 23 luglio 1966
Laurea in scienze politiche; Impiegata con funzioni dirigenziali
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
319
Progetti di legge presentati
|
792
Atti di indirizzo e controllo
|
253
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Segretario dal 15 aprile 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
37
2009
40
2010
35
2011
36
2012
19
2013
80
2014
33
2015
16
2016
18
2017
5