Nasce
a
Vignola
(Modena)
il
23 luglio 1966
Laurea in scienze politiche, Master in management di progetti comunitari; Operatrice sociale, Impiegata con funzioni dirigenziali
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Proclamata il 23 aprile 2008 , con convalida del 11 febbraio 2009
Eletta
nella circoscrizione EUROPA
per la lista PARTITO DEMOCRATICO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013