Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lino Armellin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lino Armellin
Nasce a Povegliano (Treviso) il 13 novembre 1935
Laurea in pedagogia; funzionario pubblico
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
818
Progetti di legge presentati
|
505
Atti di indirizzo e controllo
|
108
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Membro dal 27 gennaio 1994 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
32
1980
27
1981
24
1982
28
1983
78
1984
54
1985
28
1986
37
1987
157
1988
45
1989
37
1990
31
1991
50
1992
153
1993
37