Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lino Armellin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lino Armellin
Nasce a Povegliano (Treviso) il 13 novembre 1935
Laurea in pedagogia; funzionario pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
818
Progetti di legge presentati
|
505
Atti di indirizzo e controllo
|
108
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Segretario dal 21 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Segretario dal 30 luglio 1987 al 13 novembre 1991
XII Commissione (affari sociali)
Vicepresidente dal 4 agosto 1987 al 17 ottobre 1989
Vicepresidente dal 18 ottobre 1989 al 15 ottobre 1991
Vicepresidente dal 16 ottobre 1991 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Presidente dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
32
1980
27
1981
24
1982
28
1983
78
1984
54
1985
28
1986
37
1987
157
1988
45
1989
37
1990
31
1991
50
1992
153
1993
37