Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lodovico Maschiella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lodovico Maschiella
Nasce a Todi (Perugia) il 19 dicembre 1923
Deceduto il 5 gennaio 1987
Laurea in scienze politiche; giornalista.
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
79
Progetti di legge presentati
|
93
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge delfino n.2 "piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell'abruzzo - molise"
Membro dal 17 marzo 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
Segretario dal 19 maggio 1964 al 4 giugno 1968
Membro dal 19 maggio 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1686 "bilancio di previsione dello stato per l'anno 1965"
Segretario dal 30 ottobre 1964 al 4 giugno 1968
Membro dal 30 ottobre 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2186 "conversione in legge del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa economica nazionale"
Membro dal 23 marzo 1965 al 24 marzo 1965
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge relativi alle zone depresse del centro nord
Vicepresidente dal 20 giugno 1966 al 4 giugno 1968
Membro dal 20 giugno 1966 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate nelle materie previste dai trattati della comunità economica europea (cee) e della comunità europea dell'energia atomica (ceea) per la durata della terza tappa
Membro dal 25 novembre 1969 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Segretario dal 11 luglio 1972 al 21 novembre 1973
Vicepresidente dal 21 novembre 1973 al 10 luglio 1974
Vicepresidente dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 9 agosto 1972 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare di vigilanza sul cnen
Membro dal 9 agosto 1972 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
5
1964
2
1965
7
1966
1
1967
1
1968
14
1969
14
1970
8
1971
7
1972
7
1973
8
1974
1
1975
3
1976
1