Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Isgro'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Isgro'
Nasce a Macomer (Nuoro) il 23 luglio 1924
Deceduto il 17 marzo 1999
Laurea in scienze economiche e commerciali; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
76
Interventi
|
286
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1975
VI Legislatura della Repubblica italiana
BECCARIA ed altri: Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto (iniziativa Parlamentare) -
C.3434
, 5 febbraio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.
CANESTRARI ed altri: Corresponsione di un assegno perequativo o indennità, valutabile ai fini della pensione al personale delle amministrazioni dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.3438
, 6 febbraio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
BOFFARDI ed altri: Istituzione dell'albo degli amministratori di condominio (iniziativa Parlamentare) -
C.3705
, 17 aprile 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IANNIELLO ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (iniziativa Parlamentare) -
C.3937
, 17 luglio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DÈ COCCI ed altri: Operazioni di finanziamento relative ad esportazioni di prodotti agricolo-alimentari ed altri beni di consumo (iniziativa Parlamentare) -
C.3960
, 23 luglio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TARABINI ed altri: Norme in materia di comando del personale con rapporto di pubblico impiego (iniziativa Parlamentare) -
C.3962
, 23 luglio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CASTELLUCCI ed altri: Ordinamento della professione di commercialista (iniziativa Parlamentare) -
C.4046
, 8 ottobre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PISICCHIO ed altri: Disposizioni transitorie per il personale docente universitario (iniziativa Parlamentare) -
C.4201
, 18 dicembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1958
9
1959
10
1960
7
1961
13
1962
16
1963
43
1964
12
1965
16
1966
8
1967
20
1968
27
1969
24
1970
17
1971
15
1972
21
1973
7
1974
12
1975
8
1976
1