Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Natali Pierucci Bondi
/
III Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Natali
(Lorenzo Natali Pierucci Bondi)
Nasce a Firenze (Toscana) il 2 ottobre 1922
Deceduto il 28 agosto 1989
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
Elezioni di domenica 25 maggio 1958
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 03 giugno 1958 , con convalida del 04 dicembre 1958
Eletto nella circoscrizione L'AQUILA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
106
Interventi
|
8
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1959
III Legislatura della Repubblica italiana
BONOMI ed altri: Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera (iniziativa Parlamentare) -
C.878
, 26 febbraio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera.
LA PENNA ed altri: Estensione ai candidati del concorso per titoli ed esami a 400 posti di direttore didattico governativo in prova, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955, dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 225 (iniziativa Parlamentare) -
C.973
, 17 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUSSO SPENA ed altri: Modificazione dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardante il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (iniziativa Parlamentare) -
C.1302
, 10 giugno 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modificazione all'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardante il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
NATALI: Proroga del termine biennale relativo alla validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie espletatisi nel 1957 (iniziativa Parlamentare) -
C.1656
, 21 ottobre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CIBOTTO ed altri: Revoca dei diritti esclusivi di pesca (iniziativa Parlamentare) -
C.1727
, 19 novembre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
2
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1959
5
1960
3