Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Pareto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Pareto
Nasce a Genova il 14 dicembre 1800
Deceduto a Genova il 19 giugno 1865
Marchese; Laurea in Geologia; Possidente, Geologo
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 20 novembre 1865
Presidente della Camera
Legislatura II del Regno di Sardegna
Legislatura III del Regno di Sardegna
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
190
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi di governo
I Legislatura del Regno di Sardegna
I Governo Balbo
Ministro: Ministero dell'Interno, dal 16.03.1848 al 27.07.1848
I Governo Casati
Ministro: Ministero degli Affari Esteri, dal 27.07.1848 al 15.08.1848
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860