Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luca Antonio Cangemi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luca Cangemi
(Luca Antonio Cangemi)
Nasce a Catania (Sicilia) il 13 giugno 1966
Laurea in filosofia; insegnante di storia e filosofia
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
859
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
77
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1998
XIII Legislatura della Repubblica italiana
LENTI ed altri: Istituzione dello psicologo scolastico per il sostegno alla formazione dei minori (iniziativa Parlamentare) -
C.4471
, 21 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE CESARIS ed altri: Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (iniziativa Parlamentare) -
C.4487
, 23 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COSSUTTA ed altri: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: Modifiche alla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, recante istituzione della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (iniziativa Parlamentare) -
C.4522
, 4 febbraio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUZZANTE ed altri: Istituzione del "coordinamento nazionale informagiovani" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed estensione della rete degli "informagiovani" sul territorio nazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.4837
, 29 aprile 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIORDANO ed altri: Disciplina della figura del socio-lavoratore nelle cooperative (iniziativa Parlamentare) -
C.5240
, 22 settembre 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
1
1993
14
1996
26
1997
10
1998
5
1999
9
2000
12