Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luca d'Alessandro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luca d'Alessandro
Nasce a Roma il 26 giugno 1965
Laurea in Giurisprudenza; Giornalista professionista, Capo ufficio stampa
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
18
Progetti di legge presentati
|
97
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO DELLA LIBERTA'
Membro dal 7 novembre 2011 (POPOLO DELLA LIBERTA' )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Membro dal 19 marzo 2013 (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE )
MISTO
Membro dal 23 settembre 2015 (MISTO )
Misto-alleanza liberalpopolare autonomie ala-maie-movimento associativo italiani all'estero
Membro dal 24 settembre 2015 al 13 ottobre 2016
NOI CON L'ITALIA-SCELTA CIVICA PER L'ITALIA-MAIE
Membro dal 13 ottobre 2016 (NOI CON L'ITALIA-SCELTA CIVICA PER L'ITALIA-MAIE )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2011
1
2012
1
2013
6
2014
2
2015
4
2016
3
2017
1