Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciana Castellina
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciana Castellina
Nasce a Roma (Lazio) il 9 agosto 1929
Laurea in giurisprudenza; giornalista.
Gruppi
|
22
Progetti di legge presentati
|
296
Atti di indirizzo e controllo
|
88
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 4 agosto 1976 al 30 giugno 1977
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 11 luglio 1979 al 4 ottobre 1979
IX Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 12 luglio 1983 al 23 maggio 1984
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
4
1977
3
1978
3
1979
1
1983
9
1984
2