Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Bausi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Bausi
1
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
44
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 4 agosto 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 9 agosto 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 dicembre 1979 al 7 marzo 1980
Membro dal 20 marzo 1980 al 29 giugno 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Membro dal 27 febbraio 1981 al 25 novembre 1981
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Segretario dal 9 dicembre 1981 al 11 luglio 1983
Membro dal 9 dicembre 1981 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992