Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Bausi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Bausi
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
44
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Segretario dal 9 dicembre 1981 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992