Deputati
Luciano Dussin
Nasce
a
Castelfranco Veneto
(Treviso)
il
28 marzo 1959
Diploma di istituto tecnico industriale; Titolare di autoscuole
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
- Elezioni di domenica 13 aprile 2008 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 23 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione VENETO 2
per la lista LEGA NORD con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 dicembre 2011 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituito da
Sabina Fabi.