Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Lenti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Lenti
Nasce a Alessandria (Piemonte) il 2 febbraio 1924
Deceduto il 8 giugno 2007
Laurea in chimica; chimico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
48
Interventi
|
40
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
INGRAO ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963 n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e province (iniziativa Parlamentare) -
C.3164
, 16 maggio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e delle province.
PAJETTA ed altri: Ulteriore modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle D'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (iniziativa Parlamentare) -
C.3190
, 26 maggio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
PAJETTA ed altri: Revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione della Valle d'Aosta (iniziativa Parlamentare) -
C.3192
, 26 maggio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
5
1965
5
1966
3
1967
5
1968
9
1969
5
1970
1
1971
3
1972
1