Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Radi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Radi
Nasce a Foligno (Perugia) il 19 settembre 1922
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario di partito.
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
405
Progetti di legge presentati
|
104
Atti di indirizzo e controllo
|
256
Interventi
|
10
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1409: "interventi in favore dell'economia nazionale"
Membro dal 10 luglio 1959 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno n. 2076, delle proposte di legge nn. 247, 248, 933, 1172, 1714, 1903 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 582, concernenti la tutela della libertà di concorrenza
Membro dal 31 maggio 1960 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 3906: "istituzione dell'ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"
Membro dal 27 giugno 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
Membro dal 19 maggio 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1686 "bilancio di previsione dello stato per l'anno 1965"
Membro dal 30 ottobre 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2017 "disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno"
Membro dal 17 febbraio 1965 al 23 febbraio 1965
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2186 "conversione in legge del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa economica nazionale"
Membro dal 23 marzo 1965 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge relativi alle zone depresse del centro nord
Membro dal 20 giugno 1966 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 10 luglio 1968 al 7 agosto 1969
Membro dal 23 aprile 1970 al 24 maggio 1972
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 7 agosto 1969 al 23 aprile 1970
VI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Membro dal 12 gennaio 1983 al 11 luglio 1983
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 15 luglio 1981 al 12 gennaio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 12 luglio 1983 al 24 settembre 1985
Comitato di vigilanza sui servizi di documentazione
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Ufficio di presidenza
Membro dal 19 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Questore dal 19 gennaio 1984 al 1 luglio 1987
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 25 settembre 1985 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 4 agosto 1987 al 13 maggio 1988
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 13 maggio 1988 al 22 aprile 1992
Subentra a:
Vito Lattanzio
XI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Presidente dal 14 ottobre 1992 al 14 aprile 1994
Membro dal 14 ottobre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1958
4
1959
8
1960
4
1961
12
1962
7
1963
7
1964
12
1965
12
1966
9
1967
27
1968
4
1969
13
1970
8
1971
12
1972
16
1973
11
1974
10
1976
1
1979
10
1980
8
1983
18
1984
20
1985
11
1986
24
1987
77
1988
17
1989
10
1990
14
1991
18
1992
1