Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Ciriaco De Mita
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ciriaco De Mita
(Luigi Ciriaco De Mita)
Nasce a Nusco (Avellino) il 2 febbraio 1928
Laurea in giurisprudenza; consulente
Presidente del Consiglio
I Governo De Mita (13.04.1988 - 22.07.1989)
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
55
Atti di indirizzo e controllo
|
23
Interventi
|
201
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (iniziativa Parlamentare) -
C.4576
, 3 aprile 1987
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
X Legislatura della Repubblica italiana
DE MITA ed altri: Interventi infrastrutturali e riqualificazione urbanistica per la città di Genova (iniziativa Parlamentare) -
C.335
, 2 luglio 1987
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (iniziativa Parlamentare) -
C.1422
, 6 agosto 1987
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1963
1
1964
5
1965
2
1966
7
1967
5
1968
5
1969
1
1970
1
1973
13
1974
17
1975
11
1976
3
1977
2
1978
1
1979
2
1981
1
1984
2
1986
2
1987
3
1988
43
1989
49
1990
1
1991
3
1992
4
1993
1
1996
2
1998
1
2000
1
2001
1
2002
5
2003
3
2004
2
2006
1