Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Di Paolantonio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Di Paolantonio
Nasce a Philadelphia il 9 maggio 1921
Deceduto il 16 gennaio 1976
Licenza media superiore; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
26
Interventi
|
35
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1958
II Legislatura della Repubblica italiana
GRILLI ed altri: Riforma dell'Istituto cotoniero italiano e sviluppo dell'industria cotoniera (iniziativa Parlamentare) -
C.2675
, 24 gennaio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPALLONE ed altri: Garanzia da svalutazioni monetarie delle rimesse dei lavoratori emigrati all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.3568
, 20 febbraio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BETTIOL ed altri: Fondo nazionale della montagna (iniziativa Parlamentare) -
C.3579
, 21 febbraio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
III Legislatura della Repubblica italiana
SPALLONE ed altri: Sistemazione degli impianti ferroviari della città di Pescara (iniziativa Parlamentare) -
C.330
, 3 ottobre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BORELLINI ed altri: Estensione del diritto di riversibilità ai superstiti degli assicurati della previdenza sociale defunti prima del 1940 e modifica del trattamento di riversibilità ai superstiti già titolari anche della pensione minima della previdenza sociale (iniziativa Parlamentare) -
C.519
, 31 ottobre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1953
1
1954
7
1955
3
1956
1
1957
1
1958
5
1959
6
1960
4
1961
1
1962
5
1963
1