Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Dino Felisetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Dino Felisetti
Nasce a Modena (Emilia-Romagna) il 23 settembre 1919
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
169
Atti di indirizzo e controllo
|
370
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
218
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1973
VI Legislatura della Repubblica italiana
FELISETTI: Ammissione di professori ordinari d'università in materie giuridiche all'ufficio di consiglieri di cassazione (iniziativa Parlamentare) -
C.2107
, 10 maggio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FELISETTI: Modifiche all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, recante norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (iniziativa Parlamentare) -
C.2108
, 10 maggio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FELISETTI ed altri: Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza per le pensioni ai dipendenti dagli enti locali (iniziativa Parlamentare) -
C.2109
, 10 maggio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ARTALI ed altri: Riconoscimento dei benefici spettanti agli ex combattenti in favore del personale ferroviario, postale, telegrafico, telefonico e radiofonico dello Stato, militarizzato o mobilitato civile durante la guerra 1940-1945 (iniziativa Parlamentare) -
C.2114
, 10 maggio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1973
4
1974
3
1975
10
1976
24
1977
19
1978
14
1979
34
1980
12
1981
12
1982
8
1983
29
1984
23
1985
11
1986
10
1987
5