Deputati
Luigi Durand De La Penne
Nasce
a
Genova
(Liguria)
il
11 febbraio 1914
Deceduto il 17 gennaio 1992
Funzionario di partito.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 28 aprile 1963 , con convalida del 25 settembre 1963
Eletto
nella circoscrizione GENOVA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968