Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Fulci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Fulci
Nasce a Modica (Siracusa) il 20 maggio 1872
Deceduto a Roma il 13 ottobre 1930
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
98
Interventi e citazioni
|
13
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (1)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1921
XXV Legislatura del Regno d'Italia
"Costituzione in Comune della frazione Pace del Comune di Santa Lucia del Mela" (iniziativa Parlamentare) -
C.1375
, 23 marzo 1921
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Modificazioni alla legge elettorale politica" (iniziativa Parlamentare) -
C.1413
, 14 aprile 1921
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Conversione in legge del R.D. legge 22 giugno 1920, n. 849, che sopprime la Direzione generale dell'Aeronautica già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendo le attribuzioni al Ministero della guerra; modificazioni del Senato (iniziativa Governativa) -
C.925-925 B
, 3 agosto 1921
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Costituzione in Comune della frazione Torregrotta del Comune di Roccavaldina (Prov. di Messina)" (iniziativa Parlamentare) -
C.1152
, 10 dicembre 1921
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Progetti di legge presentati
1921
4
1922
5