Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Michele Galli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Michele Galli
Nasce a Gallarate (Varese) il 27 ottobre 1924
Deceduto il 20 novembre 2001
Laurea in scienze economiche e commerciali; dirigente d'azienda.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
21
Atti di indirizzo e controllo
|
116
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
163
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1955
II Legislatura della Repubblica italiana
PAVAN ed altri: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali (iniziativa Parlamentare) -
C.1717
, 13 luglio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STORCHI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.1754
, 29 luglio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PASTORE ed altri: Estensione della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari (iniziativa Parlamentare) -
C.1854
, 28 ottobre 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
4
1955
3
1956
2
1957
4
1958
11
1959
9
1960
5
1961
8
1962
4
1963
11
1964
17
1965
3
1966
2
1967
8
1968
3
1969
6
1970
14
1971
7
1972
14
1973
4
1974
4
1979
6
1980
5
1981
1
1982
4
1983
2