Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Nervo
/
XII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Nervo
Nasce a Rivoli (Torino) nel maggio 1824
XII Legislatura del Regno d'Italia (23.11.1874 - 03.10.1876)
19
Interventi e citazioni
XII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Convalidazione della sua elezione
pp. 25
fa istanza per la pronta distribuzione dei resoconti consuntivi presentati dal ministro delle finanze
pp. 26
propone un ordine del giorno riguardante il progetto per alienazione di navi della regia marina
pp. 1706
pp. 1707
pronunzia un discorso contro quello per aumento alla tassa di registro
pp. 2121
dichiarazione di voto
pp. 3097
parla contro i progetti per spese militari
pp. 3123
presenta un órdine del giorno in proposito
pp. 3154
10 ritira
pp. 3158
sollecita il Ministero a valersi dell'industria nazionale
pp. 3164
pp. 3165
parla sulla questione sollevatasi a proposito della Consulta araldica
pp. 5159
sul capitolo 1 dello stato di prima previsione dell'interno pel 1876 ( Personale )
pp. 5161
pp. 5162
sul capitolo 10 del medesimo (Amministrazione provinciale )
pp. 5193
presenta un ordine del giorno in proposito
pp. 5194
pp. 5200
Sessione 2
Parla a favore del progetto per una ferrovia da Milano a Saronno
pp. 285
intorno a quello per una inchiesta agraria
pp. 342
pp. 359
pp. 369
pp. 372
a quello pei lavori del Tevere
pp. 1285
pp. 1286
osservazioni sui capitoli Pensioni, del bilancio definitivo delle finanze pel 1876
pp. 1298
parla sul progetto pel miglioramento delle condizioni degli impiegati
pp. 1951
su quello pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia
pp. 2081
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886