Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Preti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Preti
Nasce a Ferrara (Emilia-Romagna) il 23 ottobre 1914
Deceduto il 19 gennaio 2009
Laurea in giurisprudenza e lettere, avvocato, docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
16
Incarichi di governo
|
338
Atti di indirizzo e controllo
|
557
Interventi
|
4
Bibliografia del Parlamento
|
474
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
CIAMPAGLIA ed altri: Proroga al 31 maggio 1976 del termine per la presentazione della dichiarazione dei reddito relativi all'anno 1975 (iniziativa Parlamentare) -
C.4460
, 14 aprile 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VII Legislatura della Repubblica italiana
RIGHETTI ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (iniziativa Parlamentare) -
C.113
, 16 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PRETI ed altri: Nuovo ordinamento del teatro di prosa (iniziativa Parlamentare) -
C.288
, 10 agosto 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PRETI ed altri: Istituzione del servizio volontario femminile nelle forze armate (iniziativa Parlamentare) -
C.910
, 9 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
4
1950
3
1951
7
1952
3
1953
9
1954
1
1957
3
1958
39
1959
13
1960
12
1961
8
1962
8
1963
9
1965
1
1966
49
1967
81
1968
26
1969
21
1970
12
1971
49
1972
9
1973
8
1974
12
1975
3
1976
4
1977
16
1978
4
1979
14
1980
13
1981
6
1982
3
1983
7
1984
6
1985
3
1986
4
1987
2