Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Rossi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Rossi
Nasce a Verona il 29 aprile 1867
Deceduto a Merano (Bolzano) il 29 ottobre 1941
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Avvocato
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
75
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 25 marzo 1920 al 16 giugno 1920
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924