Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Rossi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Rossi
Nasce a Verona il 29 aprile 1867
Deceduto a Merano (Bolzano) il 29 ottobre 1941
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Avvocato
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
75
Interventi e citazioni
pagina
1
di 4
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
o p e r e di r i s a n a m e n t o della città: di B o lo g n a
pp. 2
pp. 829
pp. 1718
pp. 1928
pp. 4626
pp. 4819
pp. 4891
J a t t a (com a n d a t i negli is titu ti regi)
pp. 353
o p e r e di r i s a n a m e n t o della c i t t à di B o lo g n a
pp. 1981
pp. 23003
A b o z z i ( s tu d e n ti u n iv e r s ita r i di Sassari)
pp. 2117
L u c if e r o A lfo n s o (regificazione di scuole medie)
pp. 2121
pp. 4752
pp. 4753
B a tte lli ( la b o r a to r i scientifici e biblioteche)
pp. 2180
Danieli ins e g n a n ti delle scuole s e c o n d a r ie )
pp. 2184
pp. 2185
Rizzo ( c a n d id a ti m a e s tr i)
pp. 2356
L u c if e r o ( is p e tto r a ti scolastici)
pp. 2360
A lb e r ti ni (scuola d e g l'in g e g n e r i di Torino)
pp. 2362
B o s a d i (direzione delle belle arti)
pp. 2755
pp. 2758
D a n ie li ( in s e g n a n ti s e c o n d a r i)
pp. 2881
B a m p o l'd i (scuola n o r m a le di P a v ia )
pp. 3002
De S e ta (concorso della b ib lio te c a di F ir e n z e )
pp. 3251
B o m u s s i (policlinico di Milano)
pp. 3301
I d . ( a c c a d e m ia s c ie n tific o - le tte r a r ia di Milano)
pp. 3302
S a n tin i (opere d 'a r t e d 'a r a z z e r la )
pp. 3365
Sanarelli (articolo ; 141 del r e g o l a m e n t o sugli esami)
pp. 3451
F a l c o n i G. (esami nelle scuole m e d ie : r e g o la m e n to )
pp. 3830
ìndice. zione p r im a r ia )
pp. 3885
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924