Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Vitali
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Vitali
Nasce a Taranto il 2 gennaio 1955
Laurea in giurisprudenza; Avvocato patrocinante in cassazione
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
277
Progetti di legge presentati
|
661
Atti di indirizzo e controllo
|
164
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Capogruppo dal 25 giugno 2001 al 20 gennaio 2005
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similari
Membro dal 26 novembre 2001 al 14 gennaio 2005
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 2 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Vicepresidente dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare
Membro dal 10 novembre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per la legislazione
Membro dal 26 maggio 2008 al 18 febbraio 2009
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 24 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Commissione giurisdizionale per il personale
Membro dal 5 agosto 2008 al 14 marzo 2013
Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 24 settembre 2008 al 30 giugno 2011
Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Presidente dal 24 settembre 2008 al 26 giugno 2013
Membro dal 24 settembre 2008 al 26 giugno 2013
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Capogruppo dal 31 ottobre 2018 al 12 ottobre 2022
Membro dal 31 ottobre 2018 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1996
12
1997
17
1998
9
1999
6
2000
2
2001
32
2002
37
2003
17
2004
16
2006
34
2007
29
2008
36
2009
15
2010
7
2011
5
2012
3