Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Vitali
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Vitali
Nasce a Taranto il 2 gennaio 1955
Laurea in giurisprudenza; Avvocato patrocinante in cassazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
277
Progetti di legge presentati
|
661
Atti di indirizzo e controllo
|
164
Interventi
|
2
Incarichi di governo
XIV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato alla Giustizia (30.12.2004-23.04.2005)
III Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato alla Giustizia (26.04.2005-17.05.2006)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1996
12
1997
17
1998
9
1999
6
2000
2
2001
32
2002
37
2003
17
2004
16
2006
34
2007
29
2008
36
2009
15
2010
7
2011
5
2012
3