Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Manlio Vineis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Manlio Vineis
Nasce a Saluzzo (Cuneo) il 13 settembre 1928
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
57
Progetti di legge presentati
43
Atti di indirizzo e controllo
38
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
8
1974
10
1975
10
1976
5
1977
10
1978
4
1979
4