Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mansueto De Amicis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mansueto De Amicis
Nasce a Alfedena (L'Aquila) il 15 aprile 1851
Deceduto a Roma il 15 novembre 1924
Sindaco di L'Aquila
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 15 novembre 1924
AP, Senato del Regno, Discussioni, 18 novembre 1924
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
1
Progetti di legge presentati
|
74
Interventi e citazioni
pagina
1
di 4
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
comunicazioni ferroviarie f r a gli Abruzzi e Roma
pp. 212
pp. 217
pp. 3367
Discussione sulla sua elezione
pp. 688
pp. 1894
pp. 4109
pp. 4123
di agricoltura
pp. 2018
pp. 2095
pp. 2096
pp. 5130
medaglie ai benemeriti dell'epidemia colerica
pp. 8413
pp. 8452
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Discorsi: bilancio dei lavori pubblici
pp. 647
pp. 778
pp. 5762
pp. 5763
sistemazione dei fiumi
pp. 1353
pp. 7746
provvedimenti finanziari
pp. 1556
pp. 1557
pp. 1569
pp. 1570
pp. 2530
pp. 3320
strada fra Alfedene e Castel di Sangro
pp. 3661
XX Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
p r o v v e d i m e n t i per l'ordine pubblico
pp. 47
pp. 311
pp. 6881
incendio di stoppie
pp. 2873
pp. 3148
pp. 3643
Discorsi: bilancio di agricoltura
pp. 3187
pp. 3317
pp. 3319
pp. 3429
requisizione dei quadrupedi
pp. 3711
questione Crispi
pp. 3737
ferrovie degli Abruzzi
pp. 3638
pp. 3973
pp. 6160
pp. 6162
pp. 6692
f r a n a di Rivisondoli
pp. 5889
pp. 6495
t r a s p o r t i ferroviari agricoli
pp. 6487
pp. 6580
Sessione 2
servizio postale negli Abruzzi
pp. 52
pp. 247
pp. 4315
Sotto - segretario di Stato delle poste e dei telegrafi
pp. 215
pp. 384
pp. 3664
di agricoltura
pp. 17
pp. 758
id.(ufficio postale di Paterno)
pp. 4684
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919