Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marco Rizzo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marco Rizzo
Nasce a Torino (Piemonte) il 12 ottobre 1959
Laurea in scienze politiche; docente presso centro orientamento scolastico di Torino
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
576
Atti di indirizzo e controllo
|
10
Interventi
|
157
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
1997
XIII Legislatura della Repubblica italiana
BERTINOTTI ed altri: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: Revisione della parte seconda della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.3011
, 22 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GALDELLI ed altri: Disciplina del commercio all'ingrosso ed al dettaglio (iniziativa Parlamentare) -
C.3171
, 6 febbraio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BRUNETTI ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (iniziativa Parlamentare) -
C.3320
, 27 febbraio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MICHELANGELI ed altri: Istituzione dei centri per i giovani (iniziativa Parlamentare) -
C.3398
, 11 marzo 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NARDINI ed altri: Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (iniziativa Parlamentare) -
C.3568
, 10 aprile 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERTINOTTI ed altri: Legge quadro in materia di assistenza sociale (iniziativa Parlamentare) -
C.3666
, 7 maggio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NARDINI ed altri: Ordinamento della difesa e nazionale e ristrutturazione dei vertici delladifesa (iniziativa Parlamentare) -
C.3758
, 27 maggio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROSSI ed altri: Costituzione del Comitato di sorveglianza per la certificazione di conformità alle convenzioni internazionali in merito alla delocalizzazione delle attività produttive e all'importanza di beni semilavorati o prodotti finiti (iniziativa Parlamentare) -
C.3885
, 18 giugno 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NARDINI ed altri: Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo sull'operato delle Forze armate italiane al di fuori del territorio nazionale in seguito alla deliberazione dello stato di emergenza o di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.3942
, 2 luglio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
28
1995
12
1996
22
1997
9
1998
2
1999
3
2000
2
2001
16
2002
30
2003
23
2004
10