Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Adelaide Aglietta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria Adelaide Aglietta
Nasce a Torino (Piemonte) il 4 giugno 1940
Deceduta il 20 maggio 2000
Licenza media superiore
Organi parlamentari
|
137
Progetti di legge presentati
|
2857
Atti di indirizzo e controllo
|
198
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO RADICALE
Membro dal 23 gennaio 1979 (PARTITO RADICALE )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO RADICALE
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO RADICALE )
Presidente dal 20 agosto 1979 (PARTITO RADICALE )
IX Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 12 luglio 1983 (MISTO )
Partito radicale
Membro dal 12 luglio 1983 al 4 ottobre 1983
PARTITO RADICALE
Membro dal 4 ottobre 1983 (PARTITO RADICALE )
X Legislatura della Repubblica italiana
FEDERALISTA EUROPEO
Membro dal 16 luglio 1987 (FEDERALISTA EUROPEO )
Vicepresidente dal 13 maggio 1988 (FEDERALISTA EUROPEO )
MISTO
Membro dal 18 aprile 1989 (MISTO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1979
18
1980
22
1981
7
1982
12
1983
4
1984
3
1985
3
1986
1
1987
28
1988
30
1989
9