Deputati
Maria Adelaide Aglietta
Nasce
a
Torino
(Piemonte)
il
4 giugno 1940
Deceduta il 20 maggio 2000
Licenza media superiore
X Legislatura della Repubblica italiana (02.07.1987 - 22.04.1992)
- Elezioni di domenica 14 giugno 1987 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamata il 23 giugno 1987 , con convalida del 29 febbraio 1988
Eletta
nelle circoscrizioni di Torino e Verona
con sistema proporzionale
Optante per TORINO il 1987
Il mandato ha termine il 17 gennaio 1990 per dimissioni
Le subentrano:
Gaetano Azzolina,
Emilio Vesce.