VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Segretario dal 4 agosto 1987 al 17 ottobre 1989
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Segretario dal 18 ottobre 1989 al 15 ottobre 1991
Segretario dal 16 ottobre 1991 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994
Membro dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994