Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Pia Dal Canton
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria Pia Dal Canton
Nasce a Possagno (Treviso) il 18 settembre 1912
Deceduta il 1 agosto 2002
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
141
Interventi
|
141
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
DAL CANTON ed altri: Concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti (iniziativa Parlamentare) -
C.4807
, 24 gennaio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FABBRI ed altri: Autorizzazione di spesa per lire 1.400.000.000 per il ricalibramento dell'idrovia del Sile da Treviso a Venezia (iniziativa Parlamentare) -
C.4858
, 8 febbraio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PEDINI ed altri: Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un Ufficio e di un Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.4910
, 27 febbraio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GREGGI ed altri: Nuova disciplina ed estensione degli assegni familiari ed aumento delle loro misure (iniziativa Parlamentare) -
C.4956
, 4 marzo 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1949
4
1950
5
1951
6
1952
1
1953
7
1954
10
1955
7
1956
9
1957
3
1958
9
1959
14
1960
4
1961
6
1962
4
1963
9
1964
11
1965
6
1966
8
1967
14
1968
4