Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marida Bolognesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marida Bolognesi
Nasce a Livorno (Toscana) il 18 settembre 1952
Laurea in lettere, diploma ISEF; docente scuola media superiore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
465
Progetti di legge presentati
|
1059
Atti di indirizzo e controllo
|
74
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Segretario dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Presidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Presidente dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Presidente dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1992
20
1993
33
1994
59
1995
43
1996
62
1997
17
1998
8
1999
2
2000
4
2001
66
2002
38
2003
63
2004
39
2005
11