Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marida Bolognesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marida Bolognesi
Nasce a Livorno (Toscana) il 18 settembre 1952
Laurea in lettere, diploma ISEF; docente scuola media superiore
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
465
Progetti di legge presentati
|
1059
Atti di indirizzo e controllo
|
74
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Segretario dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
Membro dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato per la sicurezza
Membro dal 27 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato per gli affari del personale
Membro dal 5 luglio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione
Membro dal 7 luglio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione speciale competente in materia di infanzia
Membro dal 29 giugno 1995 al 8 maggio 1996
Commissione monoCamerale d'inchiesta sulla vicenda dell'acna di cengio
Membro dal 24 luglio 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
Membro dal 30 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XII Commissione (affari sociali)
Presidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Presidente dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Presidente dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Delegazione parlamentare presso l'assemblea del consiglio d'europa
Membro dal 19 settembre 2001 al 26 settembre 2006
Delegazione parlamentare presso l'assemblea dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 19 settembre 2001 al 26 settembre 2006
Commissione parlamentare per l'infanzia
Membro dal 25 settembre 2001 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1992
20
1993
33
1994
59
1995
43
1996
62
1997
17
1998
8
1999
2
2000
4
2001
66
2002
38
2003
63
2004
39
2005
11