Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marino Calvaresi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marino Calvaresi
Nasce a Ascoli Piceno (Marche) il 22 dicembre 1924
Deceduto il 27 dicembre 2009
Licenza media superiore; insegnante.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
29
Progetti di legge presentati
|
37
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Segretario dal 5 maggio 1966 al 10 gennaio 1967
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge tozzi condivi n. 643: "provvedimenti per la sistemazione della città di loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
Membro dal 18 febbraio 1964 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
6
1960
1
1961
1
1962
5
1963
3
1964
1
1965
4
1966
2
1968
1