Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Andrea Bartolini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Andrea Bartolini
Nasce a Porano (Terni) il 30 novembre 1930
Licenza media inferiore; sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
24
Progetti di legge presentati
|
28
Interventi
|
385
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (236)
Altro firmatario (149)
Hai trovato 385 risultati
pagina
1
di 26
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00036 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19760709
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00064 presentata da SCARAMUCCI GUAITINI (PCI) in data 19760715
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00224 presentata da PAPA DE SANTIS (PCI) in data 19760805
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00272 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00274 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00294 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00043 presentata da SCARAMUCCI GUAITINI (PCI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00433 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19760928
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 18/001 presentata da MARGHERI (PCI) in data 19761005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00645 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19761005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00091 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19761005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00674 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00111 presentata da BARTOLINI (PCI) in data 19761013
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0203/003 presentata da MARGHERI (PCI) in data 19761015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00892 presentata da PANI MARIO (PCI) in data 19761022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
3
1973
1
1975
1
1976
3
1977
4
1978
1
1979
3
1980
3
1981
3
1982
1
1983
1