Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Andrea Bartolini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Andrea Bartolini
Nasce a Porano (Terni) il 30 novembre 1930
Licenza media inferiore; sindacalista.
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
24
Progetti di legge presentati
|
385
Atti di indirizzo e controllo
|
28
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Segretario dal 29 maggio 1974 al 10 luglio 1974
Segretario dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per il parere al governo sulla convenzione con l'aeritalia per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione ed avviamento alla produzione di aeromobili per percosi internazionali
Membro dal 19 settembre 1978 al 19 giugno 1979
Vicepresidente dal 27 settembre 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
Segretario dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Segretario dal 16 luglio 1981 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
3
1973
1
1975
1
1976
3
1977
4
1978
1
1979
3
1980
3
1981
3
1982
1
1983
1